Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 14, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@borges-aps.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 fjernes Navne: BORGES' ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@borges-aps.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-29 fjernes Direktion: Niels Oluf Svoldgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-11-12 tilføjes Navne: BORGES' ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-11 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1871 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-11 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og udstillingsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-06 tilføjes Vedtægter: 1993-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 14, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1871 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)