Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-02-08 fjernes Navne: HOTEL HOFFMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 14, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Direktion: Britt Christoffersen Lia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Revisor: SELSKABET AF 01.12.1995 NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Bestyrelse: Britt Christoffersen Lia (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Bestyrelse: Svein Lia (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Direktion: Britt Christoffersen Lia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Direktion: Carsten Folkmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hotel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Vedtægter: 1995-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 tilføjes Navne: HOTEL HOFFMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2723 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 fjernes Direktion: Svein Lia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 14, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Bestyrelse: Svein Lia (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Direktion: Svein Lia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2723 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SELSKABET AF 01.12.1995 NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)