Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsevænget 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-22 fjernes Bestyrelse: Reimer Mohnsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Direktion: Karin Louise Mohnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-22 fjernes Navne: MOHNSEN YACHT-HYDRAULIK DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Laage Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektering, færdiggørelse, servicering af hydrauliske skibsanlæg, jagtcharter, generel hydromaskinbygning, bygning af olie-hydrauliske anlæg såvel som salg af skibe og skibstilbehørsdele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Vedtægter: 1997-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Direktion: Per Merfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-29 tilføjes Navne: MOHNSEN YACHT-HYDRAULIK DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-28 fjernes Navne: MOHNSEN YACHT-HYDRAULIK DÄNEMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-28 fjernes Direktion: Reimer Mohnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 tilføjes Navne: MOHNSEN YACHT-HYDRAULIK DÄNEMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-04 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2687 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-04 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsevænget 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Laage Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2687 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)