Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.06.1999 | 28.06.1999 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.1998 | 27.06.1999 |
NORMAL | 28.12.1971 | 29.09.1998 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Kpmg C Jespersen | 28.12.1971 | 28.06.1999 |
Kpmg C Jespersen | 28.12.1971 | 17.12.1992 |
Erik Bent Nielsen. | 28.12.1971 | 12.12.1989 |
Statsaut.revisor Poul Nørgaard Christensen | 28.12.1971 | 12.12.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
HANDELSSELSKABET AF 15/3 1995 A/S | 06.05.1995 | 29.06.1999 |
VDE-STIHOLT A/S | 18.12.1992 | 05.05.1995 |
CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S | 28.12.1971 | 17.12.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S | 28.12.1971 | 05.05.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 28.04.1995 | 28.06.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.