Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 61, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-04 fjernes Bestyrelse: Preben Johannes Trinskjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Direktion: Ove Elmelund Kaarsbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-04 fjernes Navne: AKTIESELSKABET OPF AF 2/1 1993 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Stiftere: Preben Johannes Trinskjær, Ove Elmelund Kaarsbo, Frank Asbjørn Sloth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og handel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Vedtægter: 2003-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Bestyrelse: Preben Johannes Trinskjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET OPF AF 2/1 1993 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET OPF AF 2/1 1993 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-24 fjernes Direktion: Preben Johannes Trinskjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 61, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-04 tilføjes Direktion: Preben Johannes Trinskjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-04 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET OPF AF 2/1 1993 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Stiftere: Preben Johannes Trinskjær, Ove Elmelund Kaarsbo, Frank Asbjørn Sloth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)