Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Direktion: Steen Seitner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Navne: BANYULS SUR MER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Stiftere: LAND & LEISURE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og drift af fast ejendom i Danmark og udlandet og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 tilføjes Vedtægter: 2011-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-28 tilføjes Bestyrelse: Kurt Flemming Holmsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 fjernes Bestyrelse: Tue Schøth Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Direktion: Steen Seitner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 fjernes Direktion: Tue Schøth Skovgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 fjernes Revisor: Revisionssamvirket af 1975 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 tilføjes Bestyrelse: Bianca Antoinette Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Kramer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 tilføjes Bestyrelse: Tue Schøth Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Bestyrelse: Allan Kramer (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 fjernes Bestyrelse: Erik Roding (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 tilføjes Direktion: Jørgen Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Direktion: Jørgen Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Direktion: Lissie Riedel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 fjernes Bestyrelse: Lissie Riedel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 tilføjes Revisor: Revisionssamvirket af 1975 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 fjernes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 1999-12-21)
Den 2001-01-27 tilføjes Bestyrelse: Allan Kramer (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-27 fjernes Bestyrelse: Ole Rohde Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND-LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND-LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 1999-12-21)
Den 1999-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 38, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-20 tilføjes Bestyrelse: Lissie Riedel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 fjernes Bestyrelse: Birthe Marietta Kramer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Lissie Riedel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Salling-Bjørneboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-31 fjernes Direktion: Henrik Salling-Bjørneboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Kramer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Bestyrelse: Birthe Marietta Kramer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 fjernes Bestyrelse: Erik Roding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-04 tilføjes Bestyrelse: Martin Nedergaard Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-04 fjernes Bestyrelse: Conni Straarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-22 tilføjes Bestyrelse: Birte Nellemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-22 fjernes Bestyrelse: Marianne Lucia Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Salling-Bjørneboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Henrik Salling-Bjørneboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 fjernes Bestyrelse: Ib Jakob Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 fjernes Direktion: Ib Jakob Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-06 tilføjes Bestyrelse: Ib Jakob Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-06 fjernes Bestyrelse: Bent Ole Retvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-06 tilføjes Direktion: Ib Jakob Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-06 fjernes Direktion: Jørgen Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 fjernes Direktion: Eskild Kyhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 fjernes Bestyrelse: Holger Dock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 4.050.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Revisor: Henning Bernhard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Bestyrelse: Peter Melchior (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 38, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Melchior (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Direktion: Eskild Kyhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-13 tilføjes Navne: BANYULS SUR MER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Revisor: Henning Bernhard Jensen, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Stiftere: LAND & LEISURE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)