Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Birgitte Skov Madsen | 09.03.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Gunnar Rasmussen | 02.11.1992 | 09.03.2005 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alexander Skov Jensen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Rud Madsen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nathalie Skov Madsen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Rud Madsen | 09.03.2005 | formand |
Tina Birgitte Skov Madsen | 02.11.1992 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Irena Rasmussen | 02.11.1992 | 06.07.2020 | bestyrelse |
Erik Gunnar Rasmussen | 02.11.1992 | 16.12.2019 | bestyrelse |
Annette Faarup | 02.11.1992 | 05.02.2004 | bestyrelse |
Jan Skov Rasmussen | 02.11.1992 | 05.02.2004 | formand |