Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Paul Meldgaard Knudsen | 21.11.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bruun | 01.07.1996 | 21.11.1997 | direktion |
Jørgen Løjborg Jensen | 26.10.1992 | 01.07.1996 | direktion |
Paul Meldgaard Knudsen | 26.10.1992 | 22.04.1994 | direktion |
Jan Bruun | 26.10.1992 | 22.04.1994 | direktion |
Peter Huuse Sørensen | 26.10.1992 | 17.01.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Meldgaard Knudsen | 21.11.1997 | 21.11.1997 | bestyrelse |
Birgitte Hausted Rostholm | 21.06.1996 | 21.11.1997 | bestyrelse |
Krystyna Maria Knudsen | 21.06.1996 | 21.11.1997 | bestyrelse |
Jan Bruun | 26.10.1992 | 21.11.1997 | bestyrelse |
Jørgen Løjborg Jensen | 26.10.1992 | 01.07.1996 | bestyrelse |