Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-10-21 fjernes Navne: SPACE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Direktion: Sven Bøjen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Stiftere: Jette Marri Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 tilføjes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 fjernes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Direktion: Sven Bøjen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og marketing, herunder export/import samt iøvrigt enhver virksomhed, der efter direktionens vurdering skønnes at falde herindunder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Navne: SPACE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Stiftere: Jette Marri Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Vedtægter: 1992-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)