Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordkranvej 5-9, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 fjernes Bestyrelse: Per Høpfner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Direktion: John-Erik Erland Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 fjernes Navne: J E C INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Stiftere: Per Høpfner, John-Erik Erland Christensen, HØPFNER & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordkranvej 5-9, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Høpfner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Direktion: John-Erik Erland Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed i Danmark samt i udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-01 tilføjes Navne: J E C INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Stiftere: Per Høpfner, John-Erik Erland Christensen, HØPFNER & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Vedtægter: 1992-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)