Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 fjernes Direktion: Kaj Mæckler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NR. 323 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-03 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-10 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NR. 323 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-09 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1652 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, opføre og udleje erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Vedtægter: 1988-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1652 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Sven Halberg, BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)