Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-06-24 fjernes Navne: VILSTED BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Bestyrelse: Bente Rode Bach (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-21 fjernes Bestyrelse: Anton Jacobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-20 tilføjes Bestyrelse: Tove Sønder Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-20 fjernes Bestyrelse: Svend Haldrup Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Vedtægter: 1997-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 tilføjes Navne: VILSTED BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 fjernes Navne: VILSTED OG OMEGNS BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Ernst Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Navne: VILSTED OG OMEGNS BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Bestyrelse: Svend Haldrup Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 fjernes Bestyrelse: Jens Ernst Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)