Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 141, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Navne: KAJ KJELDSEN INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 fjernes Bestyrelse: Per Schultz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 fjernes Direktion: Kaj Ulrik Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 141, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Vedtægter: 2002-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-11 fjernes Bestyrelse: Kirsten Svane Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 tilføjes Navne: KAJ KJELDSEN INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-30 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1498 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-30 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1498 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)