Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestavej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: invivo@get2net.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-07 fjernes Navne: IN VIVO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 fjernes Direktion: Martin Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestavej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 3., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: invivo@get2net.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-25 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af medicinsk udstyr og virksomhed, som står i forbindelse hermd, samt investering i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Vedtægter: 1999-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-22 tilføjes Navne: IN VIVO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-21 fjernes Navne: MEDI-STIM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-28 tilføjes Direktion: Martin Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-28 fjernes Direktion: Lene Stampe Hvidtfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 tilføjes Navne: MEDI-STIM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-16 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2547 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 3., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2547 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)