Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-29 fjernes Navne: RINGSTED PANTEBREV INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Bestyrelse: Niels Valentin Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Direktion: Jens Ole Stahl Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Revisor: Ib Meinert Jensen, Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Valentin Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 fjernes Bestyrelse: Jan Weise Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Direktion: Jens Ole Stahl Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 fjernes Direktion: Bendt Thomas Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage køb og salg af pantebreve og andre værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Revisor: Ib Meinert Jensen, Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 fjernes Revisor: CØP ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Vedtægter: 1996-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Navne: RINGSTED PANTEBREV INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2538 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Revisor: PWS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2538 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PWS A/S, CØP ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)