Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Grænsevej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Direktion: Jørgen Christiansen (direktion) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Legale ejere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Navne: ØG 20 ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Reelle ejere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Stiftere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1996-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MJAKP2 I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Hus 14 Skagen Strand. (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Hus 22 v/Erland Blomskov Larsen m fl. (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Hus 3 Skagen Strand v/Midt-Nord Byg & Invest ApS m fl. (offentliggjort 2003-07-08)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Hus 4 Skagen Strand. (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Hus 8 v/Erland Blomskov Larsen. (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Hus 92 Skagen Strand. (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-06-01 tilføjes Direktion: Lene Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2009-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, udlejning og salg af fast ejendom samt at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2009-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jørgen Christiansen eller Lene Christiansen hver for sig (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2009-05-30 tilføjes Vedtægter: 2009-05-30 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: Søren Laursen Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Grænsevej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2004-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2004-02-19)
Den 2004-07-02 tilføjes Navne: ØG 20 ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2004-07-01 fjernes Navne: JØRGEN CHRISTIANSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2004-02-19)
Den 2004-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-12 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-18 fjernes Revisor: Søren Laursen Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-28 tilføjes Navne: JØRGEN CHRISTIANSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-27 fjernes Navne: Ø.G. 20 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-02 tilføjes Navne: Ø.G. 20 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 fjernes Navne: Ø.G. 20 LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-29 fjernes Direktion: Lene Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-26 tilføjes Direktion: Lene Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-26 tilføjes Legale ejere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-25 fjernes Legale ejere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 1992-06-26 tilføjes Navne: Ø.G. 20 LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-26 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Revisor: Søren Laursen Møller, TA P/S, Søren Laursen Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Stiftere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-24)
Den 1992-01-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2017-12-21)