Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Kirsten Tjener Laygardt | 30.06.1992 | 08.04.2024 | |
Svend Aage Laursen | 30.06.1992 | 08.04.2024 | |
Tommy Brask Knudsen | 30.06.1992 | 08.04.2024 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
THOR INVEST HOLDING A/S (CVR 21067679) | 03.07.1998 | 08.04.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Superkøb Ejendomme ApS (CVR 40117776) | NORMAL | 20.12.2018 | 100,00% | 100,00% |