Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Kurt Oschätzchen | 01.06.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Stenbjerre | 01.06.1992 | 05.07.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Balle Oschätzchen | 26.09.2016 | formand |
Flemming Kurt Oschätzchen | 01.06.1992 | bestyrelse |
Lene Damgaard Oschätzchen | 01.06.1992 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Helmuth Oschätzchen | 01.06.1992 | 26.09.2016 | formand |
Lene Balle Oschätzchen | 01.06.1992 | 25.09.2016 | bestyrelse |