Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15-17, 2., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-21 fjernes Navne: CENDANT NORDIC CUSTOMER SERVICES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Stiftere: Henning Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 fjernes Direktion: Endre Einar Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15-17, 2., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 2., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-28 tilføjes Vedtægter: 2001-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Endre Einar Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Direktion: Per Monberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-01 tilføjes Navne: CENDANT NORDIC CUSTOMER SERVICES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-30 fjernes Navne: COMPUCARD NORDIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Per Monberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Direktion: Henning Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Direktion: Ulla Holtegaard Riechers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Bestyrelse: Hans Helge Brodtkorb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 fjernes Direktion: Asbjørn Yngvar Aamodt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Navne: COMPUCARD NORDIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-19 fjernes Navne: P.P.H.S.G. 191 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-19 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 fjernes Direktion: Henning Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 2., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Direktion: Henning Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Navne: P.P.H.S.G. 191 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Stiftere: Henning Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)