Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Franzén | 29.09.2000 | 14.03.2003 | direktion |
Carl Ingemar Bjurenvall | 16.09.1999 | 29.09.2000 | direktion |
Ole Jørgen Pontoppidan | 01.06.1992 | 16.09.1999 | direktion |
Henning Hansen | 01.06.1992 | 21.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Hansen | 01.06.1992 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Mogens Gaarden | 01.06.1992 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Tyge Jesper Rothe | 01.06.1992 | 21.05.1993 | bestyrelse |