Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Benny Magnus Kristensen | 10.06.1992 | |
Kirstine Marie Kristensen | 10.06.1992 | |
Teddy Kristensen | 10.06.1992 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Filip Ørbæk Kristensen | 26.06.2017 | 21.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Benny Magnus Kristensen | 01.04.2009 | 22.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |