Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 15, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-19 fjernes Bestyrelse: Normann Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Direktion: Peter Skott Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-19 fjernes Navne: SKOTT REKLAME-FOTOGRAFI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Stiftere: Peter Skott Hansen, Normann Hansen, Kaja Eline Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 15, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 86, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2004-06-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 86, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2004-06-11)
Den 2004-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 56, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-04 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET CONSULTIVE V/PALLE F IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: skott@post3.tele.dk (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CONSULTIVE V/PALLE F IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: skott@post3.tele.dk (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: skott@post3.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Revisor: Finn Erik Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: skott@post3.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 56, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-26 tilføjes Bestyrelse: Normann Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Direktion: Peter Skott Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er industri og handel, herunder salg og formidling af fotoudstyr og fotografiske produktioner, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-26 tilføjes Navne: SKOTT REKLAME-FOTOGRAFI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Revisor: Finn Erik Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Stiftere: Peter Skott Hansen, Normann Hansen, Kaja Eline Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Vedtægter: 1992-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)