Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Rune Hahnemann | 01.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Vangekjær | 31.03.1992 | 01.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Julie Vangekjær Christophersen | 18.11.2016 | 13.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Per Vangekjær | 31.03.1992 | 13.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Connie Addy Clarke | 31.03.1992 | 13.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tom Frederik Nielsen | 31.03.1992 | 18.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Lilian Nielsen | 31.03.1992 | 18.11.2016 | bestyrelsesmedlem |