Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hendrikus Cornelis Wilhelmus Oerlemans | 01.05.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adrianus Josephus Gertruda Oerlemans | 01.05.1992 | 17.08.2015 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1992 | 01.12.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hendrikus Cornelis Wilhelmus Oerlemans | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Heine Oerlemans | 20.02.2024 | formand |
Claus Olsen | 17.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heine Oerlemans | 14.12.2023 | 19.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hendrikus Cornelis Wilhelmus Oerlemans | 17.08.2015 | 19.02.2024 | formand |
Adrianus Josephus Gertruda Oerlemans | 17.08.2015 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |