Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DAVIDSEN PARTNERE A/S | 14.01.1992 | 04.07.2024 | |
Ole Freddy Davidsen | 14.01.1992 | 04.07.2024 | |
Peter Tærø Nielsen | 14.01.1992 | 04.07.2024 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
STB BYG HOLDING ApS (CVR 29823979) | 01.01.2016 | 04.07.2024 | 100,00% | 100,00 % |
DANMARK C ApS (CVR 29918953) | 19.09.2006 | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |