Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristoffer Nothlev | 01.07.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Barslund Jensen | 01.05.2019 | 01.07.2019 | direktør |
William Koch | 01.06.2006 | 01.05.2019 | direktør |
Kent Westh Jensen | 24.06.1992 | 01.06.2006 | direktør |
Jørn Jensen | 24.06.1992 | 01.07.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Bøgh Thomsen | 03.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Barslund | 25.02.2021 | formand |
Per Ørbæk | 21.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Barslund Jensen | 23.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Espersen | 25.02.2021 | 03.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Barslund | 01.05.2018 | 24.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Espersen | 23.11.2005 | 24.02.2021 | formand |
Niels-Ole Hald | 30.06.2003 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kent Westh Jensen | 30.06.2003 | 21.08.2014 | bestyrelsesmedlem |