Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 23, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 fjernes Direktion: Mads Kærså (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 fjernes Navne: MOONLAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Stiftere: Rasmus Kærsaa, Morten Kærsaa, Mads Kærså (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 23, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 2C-2D, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 134.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 fjernes Direktion: Morten Kærsaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, produktion- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Vedtægter: 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 2C-2D, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-30 tilføjes Direktion: Morten Kærsaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-30 tilføjes Navne: MOONLAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Stiftere: Rasmus Kærsaa, Morten Kærsaa, Mads Kærså (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)