Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Danshøjvej 35, 2500 Valby (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Direktion: Ove Granberg Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-21 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: Ove Granberg Jensen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: OGJ INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Stiftere: Ove Granberg Jensen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-03 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2005-05-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danshøjvej 35, 2500 Valby (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2004-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarestrupsvej 7, 3. TV., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1997-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1996-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt at drive handel, industri og finansiering og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1996-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1996-12-27 tilføjes Vedtægter: 1996-12-27 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarestrupsvej 7, 3. TV., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-26 tilføjes Direktion: Ove Granberg Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-21 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-26 tilføjes Legale ejere: Ove Granberg Jensen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Navne: OGJ INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Stiftere: Ove Granberg Jensen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-29)