Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogegårdsvej 153, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 fjernes Navne: BROLÆGGERMESTER HENNING PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-07-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Revisor: JDAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-09 fjernes Bestyrelse: Majken Elisabeth Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-09 fjernes Direktion: Henning Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-02-09 tilføjes Navne: BROLÆGGERMESTER HENNING PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2502 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre brolægnings- og andre entrepriser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 tilføjes Vedtægter: 1993-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogegårdsvej 153, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Bestyrelse: Majken Elisabeth Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2502 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, JDAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)