Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Kapital | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-07-05 tilføjes Legale ejere: Daniel Vallentin (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-05 fjernes Legale ejere: LTD Holding ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-28 tilføjes Direktion: Zana Alili (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-07 fjernes Direktion: Daniel Vallentin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: btk@btkinvest.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-12-22 tilføjes Direktion: Daniel Vallentin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-12-22 fjernes Direktion: Bo Tue Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-15 tilføjes Legale ejere: LTD Holding ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2023-12-15 fjernes Legale ejere: Investtwo ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: LTD Holding ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-15 tilføjes Reelle ejere: Daniel Vallentin (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-14 fjernes Reelle ejere: Daniel Vallentin (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 63, 2. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-14 tilføjes Binavne: Eggersgaard København ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-12 tilføjes Navne: Removo ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-11 fjernes Navne: Eggersgaard København ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Vallentin (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Bo Tue Knudsen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: BTK ApS (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Allé 120, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: btk@btkinvest.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-08-04 tilføjes Legale ejere: LTD Holding ApS, Investtwo ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2022-08-04 tilføjes Navne: Eggersgaard København ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-08-03 fjernes Navne: INWALL ERHVERV ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Vedtægter: 2022-08-04 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-05-24 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Binavne: L.B. RADIO A/S, INWALL DENMARK A/S, INWALL DANMARK A/S, INWALL CONCEPT A/S (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-18 tilføjes Direktion: Bo Tue Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2022-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 141.991,00 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-13 tilføjes Navne: INWALL ERHVERV ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-05-12 fjernes Navne: INWALL ERHVERV A/S (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-13 tilføjes Vedtægter: 2022-05-13 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: btk@btkinvest.dk (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Bestyrelse: Bo Tue Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Direktion: Bo Tue Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Kim Tue Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Allé 120, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 78, 3., 1561 København V (offentliggjort 2020-02-09)
Den 2020-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: btk@btkinvest.dk (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2020-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@lydogbolig.dk (offentliggjort 2020-02-09)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-06-27 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2015-07-13 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-13 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-12 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 78, 3., 1561 København V (offentliggjort 2020-02-09)
Den 2015-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagerparken 125, 4030 Tune (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Claus Grønborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Jette Hinge Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagerparken 125, 4030 Tune (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2011-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af kommunikationsmidler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlem-mer i forening. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Vedtægter: 2009-01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2008-09-11 tilføjes Bestyrelse: Jette Hinge Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-11 fjernes Bestyrelse: Lasse Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Bo Tue Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2008-09-01 fjernes Direktion: Lasse Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: INWALL ERHVERV A/S (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2008-08-31 fjernes Navne: L.B. RADIO A/S (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: BTK ApS (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Tue Knudsen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2000-01-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-30 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2005-08-30 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 2001, GREVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lydogbolig.dk (offentliggjort 2020-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2002-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 1999-10-29)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Tue Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-20 fjernes Bestyrelse: Claus Preben Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 2001, GREVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-08 tilføjes Binavne: L.B. RADIO A/S, INWALL DENMARK A/S, INWALL DANMARK A/S, INWALL CONCEPT A/S (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2001-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2001-03-05 tilføjes Bestyrelse: Claus Preben Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2001-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Navne: L.B. RADIO A/S (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-03-04 fjernes Navne: L.B. RADIO ApS (offentliggjort 1999-10-29)
Den 2001-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2001-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-25 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2000-01-25)
Den 2000-01-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2000-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2000-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 1999-10-29)
Den 1999-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 15, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 tilføjes Direktion: Lasse Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-20 fjernes Direktion: Mogens Bentzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-20 tilføjes Navne: L.B. RADIO ApS (offentliggjort 1999-10-29)
Den 1999-10-19 fjernes Navne: BENTZEN OG DALUM INVESTERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 fjernes Revisor: SF ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-09 fjernes Direktion: John Dalum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 15, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-06 tilføjes Direktion: John Dalum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-06 tilføjes Navne: BENTZEN OG DALUM INVESTERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Revisor: SF ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Stiftere: MOGENS BENTZEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-22)