Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torkil Bentzen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | adm. dir |
Jens Aage Johannessen | 19.02.1970 | 28.01.1994 | direktion |
Arne Andersson | 19.02.1970 | 23.04.1992 | direktion |
Willy Pedersen | 19.02.1970 | 03.04.1991 | direktion |
Uffe Vagner Henriksen | 19.02.1970 | 21.06.1988 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Villy Sylvester Olsen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Torkil Bentzen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Erik Hansen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Jørgen Bøgh | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Ejvind Jagd Nissen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Bengt Hugo Gamner | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Nils-Ove Bertil Andersson | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Karl Ove Karlsson | 19.02.1970 | 17.06.1994 | bestyrelse |
Gert Højby Hansen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | personlig_suppleant |
Charlotte Jensen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | personlig_suppleant |
Bjarne Nielsen | 19.02.1970 | 17.06.1994 | personlig_suppleant |
Gosta Lennart Hednert | 19.02.1970 | 17.06.1994 | formand |
Allan Per Abildgaard Nielsen | 19.02.1970 | 02.06.1994 | bestyrelse |
Villy Sylvester Olsen | 19.02.1970 | 02.06.1994 | personlig_suppleant |
Jens Aage Johannessen | 19.02.1970 | 28.01.1994 | bestyrelse |
Per Thomsen Boe | 19.02.1970 | 28.01.1994 | personlig_suppleant |
Egon Åding | 19.02.1970 | 06.07.1993 | suppleant |
Kent Freddy Sjoo | 19.02.1970 | 19.11.1992 | formand |
Arne Andersson | 19.02.1970 | 23.04.1992 | bestyrelse |
Willy Pedersen | 19.02.1970 | 03.04.1991 | bestyrelse |
Egon Åding | 19.02.1970 | 07.06.1990 | bestyrelse |
Bertil Hjalmar Ernst Sjoholm | 19.02.1970 | 27.12.1989 | bestyrelse |
Hans Borje Jansson | 19.02.1970 | 27.12.1989 | bestyrelse |
Uffe Vagner Henriksen | 19.02.1970 | 21.06.1988 | bestyrelse |
Kent Freddy Sjoo | 19.02.1970 | 21.06.1988 | bestyrelse |
Lars Gøsta Uhlander | 19.02.1970 | 11.05.1988 | bestyrelse |
Christer Gøsta Bertil Wannheden | 19.02.1970 | 11.05.1988 | bestyrelse |