Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rustrupvej 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Direktion: Søren Hvidtved Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 11. MAJ 1999 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-02-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Stiftere: Torben Hvidtved Larsen, Søren Hvidtved Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-01-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rustrupvej 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rustrupvej 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2006-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Vedtægter: 2006-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rustrupvej 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2004-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-01-19)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-12 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 11. MAJ 1999 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-11 fjernes Navne: J. HVIDTVED LARSEN FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Hvidtved Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Bestyrelse: Bodil Ulsøe-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 tilføjes Direktion: Søren Hvidtved Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Direktion: Bodil Ulsøe-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 fjernes Bestyrelse: Torben Hvidtved Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 tilføjes Bestyrelse: Bodil Ulsøe-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 tilføjes Direktion: Bodil Ulsøe-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Hvidtved Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Navne: J. HVIDTVED LARSEN FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Stiftere: Torben Hvidtved Larsen, Søren Hvidtved Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)