Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Kornum | 25.08.1982 | 25.01.1995 | direktion |
Torben Kann | 25.08.1982 | 07.04.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Kornum | 25.08.1982 | 25.01.1995 | bestyrelse |
Hanne Holten | 25.08.1982 | 25.01.1995 | bestyrelse |
Nikolaj Kornum | 25.08.1982 | 25.01.1995 | bestyrelse |
Per Sørensen | 25.08.1982 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Claus Olesen | 25.08.1982 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Steen Christophersen | 25.08.1982 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Torben Kann | 25.08.1982 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Olav Frederiksen | 25.08.1982 | 05.03.1993 | bestyrelse |