Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribsøvej 5, 7200 Grindsted (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Direktion: Morten Bjørnskov Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: halu74@gmail.com (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Legale ejere: Hanne Lund Kristensen, Morten Bjørnskov Pedersen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Navne: FÆLLESMINDE ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Reelle ejere: Hanne Lund Kristensen, Morten Bjørnskov Pedersen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-30 tilføjes Direktion: Morten Bjørnskov Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-11-29 fjernes Direktion: Niels Kristian Bjørnskov Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, finansiering samt udlejning. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Vedtægter: 2011-11-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribsøvej 5, 7200 Grindsted (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 32, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-09-23 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: halu74@gmail.com (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-05-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Lund Kristensen, Morten Bjørnskov Pedersen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2011-05-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Lund Kristensen, Morten Bjørnskov Pedersen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 32, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 32, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-24 tilføjes Direktion: Niels Kristian Bjørnskov Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-24 fjernes Direktion: Laurids Skovgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1997-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1997-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-24 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1992-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-12 tilføjes Navne: FÆLLESMINDE ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1992-05-11 fjernes Navne: PBH NR. 21.784 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-11 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 32, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.784 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-18)