Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Bjørnskov Pedersen | 30.11.2011 | 18.03.2019 | direktion |
Niels Kristian Bjørnskov Pedersen | 24.05.1997 | 29.11.2011 | direktion |
Laurids Skovgaard | 01.11.1991 | 24.05.1997 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1991 | 11.05.1992 | direktion |