Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 6, st. th., 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Bestyrelse: Poul Anker Ravn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Direktion: John Robert Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Navne: STB INVEST II A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Stiftere: Erik Berg, Bjarne Leheen Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 tilføjes Bestyrelse: Kent Damm Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Bestyrelse: Gynther Kohls (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 6, st. th., 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornumvej 22, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-15 tilføjes Bestyrelse: Gynther Kohls (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Direktion: John Robert Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Direktion: Poul Anker Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i datterselskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 42.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Navne: STB INVEST II A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-14 fjernes Navne: STB INVEST II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Vedtægter: 2003-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-02 tilføjes Navne: STB INVEST II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-01 fjernes Navne: D & B ERHVERV 3804 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-01 fjernes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 fjernes Revisor: Ove Stig Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornumvej 22, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: D & B ERHVERV 3804 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: Ove Stig Lauritsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: Erik Berg, Bjarne Leheen Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)