Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Aage Bille Steffensen | 14.07.1959 | 13.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Aage Bille Steffensen | 14.07.1959 | 13.05.1991 | bestyrelse |
Mats Jack Eddie Sterner | 14.07.1959 | 13.05.1991 | formand |
Ingemar Reinhold Ostrander | 14.07.1959 | 13.05.1991 | næstformand |
Kirsten Klyver Hyldahl | 14.07.1959 | 13.10.1989 | bestyrelse |
Pia Margret Sigurdsson Mørch | 14.07.1959 | 13.10.1989 | bestyrelse |
Bengt Åke Knud Madsen | 14.07.1959 | 13.10.1989 | bestyrelse |
Erik Gunnar Henning Melin | 14.07.1959 | 27.08.1988 | personlig_suppleant |
Arne Engel | 14.07.1959 | 27.08.1988 | næstformand |