Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Direktion | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 88, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: rossen@rossen.com (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2017-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISCC Development ApS. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fast Leasing IVS. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fast Transport Consult IVS. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Fast Track Transport IVS. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISCC Paris/Copenhagen Development ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2012-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: Niels Gregers Holm-Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2004-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2004-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 57, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Revisor: Niels Gregers Holm-Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2002-10-25 fjernes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-31 fjernes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksommhed ved rådgivning og formidling af fast ejendom og virksomheder samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Legale ejere: Jørgen Rossen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1997-11-28 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Rossen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1997-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Vedtægter: 1997-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 tilføjes Navne: ROSSEN DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-21 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1968 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 57, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Binavne: KEKO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1968 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 1991-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)