Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margit Dagmar Lund | 01.10.1991 | 30.11.2015 | direktion |
Erik Berg | 01.10.1991 | 19.05.1993 | direktion |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 01.10.1991 | 19.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Jørgensen | 01.10.1991 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Knud Erik Knudsen | 01.10.1991 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Margit Dagmar Lund | 01.10.1991 | 14.06.2004 | bestyrelse |