Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-12-10 fjernes Binavne: BREITENSTEIN CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 fjernes Navne: ROSLEV EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghøjvej 39, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Direktion: Ole Suhr Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Ole Suhr Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og erhvervsvirksomhed, og hvad der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Vedtægter: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Direktion: Hanne Breitenstein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 tilføjes Navne: ROSLEV EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-26 fjernes Navne: BREITENSTEIN COSULTANT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-10 tilføjes Navne: BREITENSTEIN COSULTANT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Navne: PBH NR. 21.686 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghøjvej 39, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Binavne: BREITENSTEIN CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.686 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)