Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-03 fjernes Navne: FLORES DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 9, 6270 Tønder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Direktion: Arne Lund Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed i videste forstand samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Vedtægter: 1995-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-15 tilføjes Navne: FLORES DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Navne: ANNE BRANDT IMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Direktion: Arne Lund Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Direktion: Anne Kirsten Weber Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-09 fjernes Revisor: Jens Jakob Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 tilføjes Navne: ANNE BRANDT IMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Navne: PBH NR. 21.575 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 9, 6270 Tønder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.575 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Reg. revisor Jørgen Olsen, Jens Jakob Rasmussen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)