Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1998-06-26 fjernes Navne: WT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 3, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Direktion: Bernard Skalda Skalicky (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Stiftere: Conni Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-04 tilføjes Navne: WT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-03 fjernes Navne: S K A L D A ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-03 fjernes Revisor: Jens Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, eksport/import og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direkrør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Vedtægter: 1996-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 tilføjes Revisor: Jens Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-13 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 fjernes Bestyrelse: Lone Nørregaard Skalicky (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 fjernes Revisor: Flemming Torben Heden Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-03 fjernes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-31 tilføjes Navne: S K A L D A ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-30 fjernes Navne: MARTIN MICHAL & PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-30 fjernes Bestyrelse: Martin Michal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Navne: MARTIN MICHAL & PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-28 fjernes Navne: C.H. INDUSTRI, ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-28 fjernes Direktion: Conni Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 3, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Bestyrelse: Martin Michal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Direktion: Conni Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Navne: C.H. INDUSTRI, ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER, Flemming Torben Heden Knudsen, HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Stiftere: Conni Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)