Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-18 fjernes Navne: JENSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 6, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Direktion: Johnnie Helge Bloch Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 tilføjes Navne: JENSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3334 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, handel med serviceydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Vedtægter: 1991-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 6, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3334 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)