Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-11-25 fjernes Navne: OK-MILJØ TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Direktion: Ole Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-02 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-02 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder import og eksport samt markedsføring af forureningsformindskende produkter og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 tilføjes Vedtægter: 1994-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Navne: OK-MILJØ TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3312 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3312 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)