Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS, UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgevej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-25 fjernes Direktion: Werner Büchler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-25 fjernes Navne: MAX KETTNER NORDIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-28 tilføjes Navne: MAX KETTNER NORDIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3386 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, import, export og salg af indpaknings-, lagrings- og transportmaskiner samt service og handel med reservedele vedrørende disse maskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 tilføjes Vedtægter: 1992-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3386 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)