Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-02-27 fjernes Navne: RUTLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordmarksvej 3, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Direktion: Jan Engsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Revisor: Steen Slotholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-15 tilføjes Navne: RUTLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3450 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Vedtægter: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmarksvej 3, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3450 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Steen Slotholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)