Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-10-22 fjernes Navne: HIMMERLANDS SMØREOLIECENTER, SVEND ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 9510 Arden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Revisor: JØRGEN SKOV ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 fjernes Direktion: Svend Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-03 tilføjes Navne: HIMMERLANDS SMØREOLIECENTER, SVEND ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3418 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af olie samt udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Vedtægter: 1991-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 9510 Arden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3418 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, JØRGEN SKOV ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)