Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-07 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET GEORGE SAND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Bestyrelse: Thor Stadil (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: Christian Richard Charles Dahlager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Ulla Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Ulla Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 fjernes Bestyrelse: Finn Herche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Direktion: Christian Richard Charles Dahlager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 fjernes Bestyrelse: Rene Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 fjernes Direktion: Rene Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Bestyrelse: Rene Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Bestyrelse: Ole Vagner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Direktion: Rene Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Direktion: Erik Bresling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-07 fjernes Bestyrelse: Christian Richard Charles Dahlager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-13 fjernes Direktion: Christian Richard Charles Dahlager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom, erhvervelse af aktier, andre værdipapirer, valuta samt drive anden hermed beslægtet virksomhed i ind- og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 tilføjes Vedtægter: 1994-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GEORGE SAND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-14 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1853 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-14 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1853 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)