Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 15.09.2009 | 13.12.2013 | direktør |
Torben Holger Schultz | 11.03.2005 | 15.09.2009 | direktør |
Mads Richardt | 25.02.2003 | 11.03.2005 | direktør |
Ole Vagner | 30.01.2003 | 25.02.2003 | direktør |
Jesper Krarup | 30.01.2003 | 30.01.2003 | direktør |
Ole Vagner | 01.07.1991 | 14.08.2002 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1991 | 18.02.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 02.02.2007 | 13.12.2013 | formand |
Michael Sheikh | 02.02.2007 | 17.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Mølhave Pedersen | 02.11.2005 | 02.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Torben Holger Schultz | 11.03.2005 | 17.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Winther | 29.01.2004 | 02.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vagner | 12.08.2003 | 29.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Krarup | 30.01.2003 | 12.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Thygesen | 14.08.2002 | 02.02.2007 | formand |
Mads Richardt | 02.04.2002 | 11.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schaumann | 21.09.1999 | 14.08.2002 | formand |
Jan Mølhave Pedersen | 21.09.1999 | 02.04.2002 | formand |
Ole Vagner | 01.07.1991 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Vagner | 01.07.1991 | 21.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Mette Vagner Johannesen | 01.07.1991 | 21.09.1999 | bestyrelsesmedlem |