Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af trucks (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Landevej 1, 7620 Lemvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-06 fjernes Bestyrelse: Børge Brian Schmidt Josefsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Binavne: NISSAN GAFFELTRUCK A/S, DANTRUCK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Direktion: Jeppe Poulsgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Navne: DANTRUCK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-05 fjernes Bibranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Skarregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 tilføjes Direktion: Jeppe Poulsgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 fjernes Direktion: Jørgen Buhl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-06 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Direktion: Michael Brigsted Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Skov Trabjerg (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-30 fjernes Bestyrelse: Peer Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 9.175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Bestyrelse: Peer Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Vedtægter: 2000-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Jørgen Lund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Bestyrelse: Michael Brigsted Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Brigsted Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Michael Brigsted Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-16 fjernes Bestyrelse: Jens Ove Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-16 fjernes Direktion: Jens Ove Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-06 tilføjes Bestyrelse: Arne Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-06 fjernes Bestyrelse: Michael Brigsted Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 fjernes Bestyrelse: Aage Grønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 fjernes Bestyrelse: Knud Stabell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Bestyrelse: Else Johanne Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-28 tilføjes Navne: DANTRUCK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-27 fjernes Navne: VICH 3076 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-27 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Landevej 1, 7620 Lemvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Binavne: NISSAN GAFFELTRUCK A/S, DANTRUCK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af trucks (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: VICH 3076 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)